Informazioni su Petra Henz-Kaufmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Petra Henz-Kaufmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005340035, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
small Foot AG, in Luzern, CHE-114.463.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2021, Publ. 1005169584).
Weitere Adressen:
Mutschellenstrasse 2, 5454 Bellikon. Unterdorfstrasse 11, 6033 Buchrain.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Teixeira da Silva, Ana Patricia, portugiesische Staatsangehörige, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henz-Kaufmann, Petra, von Escholzmatt-Marbach, in Escholzmatt-Marbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
van der Bosch, Linda, von Amden, in Reitnau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004919825, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Marsis AG, in Luzern, CHE-110.589.411, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004914829).
Statutenänderung:
04.06.2020.
Firma neu:
Marsis Minigalleria AG.
Domizil neu:
Hirschengraben 33b, 6003 Luzern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Detailhandelsgeschäften und Online-Shops sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen E-Commerce und Marketing sowie den Handel und Vertrieb mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigenturn erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez, Angela, von Horw, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Martinez Zingales, Angela, spanische Staatsangehörige, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Henz-Kaufmann, Petra, von Escholzmatt-Marbach, in Escholzmatt-Marbach, mit Einzelprokura;
Hubmann-Martinez, Concepcion, von Horw, in Horw, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: HR01-1004901539, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
small Foot Region Entlebuch AG, in Luzern, CHE-284.836.809, Seidenhofstrasse 14, 6003 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.05.2020.
Zweck:
Errichtung, Konzeption, Führung und Übernahmen von Kindertagesstätten im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung sowie von ähnlich gelagerten Betrieben und Institutionen;
Erbringung von innovativen Dienstleistungen in der Kinderbetreuung sowie in den Bereichen Familie, Erlebnis, Freizeit und Kultur;
Anbietung und Betrieb von verschiedenen Netzwerken, Plattformen und Partnerschaften im erweiterten Sinne der Kinderbetreuung;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen mit einfachem Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 26.05.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schnüriger, Pascal, von Kriens und Lauerz, in Kriens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haindl, Fabian, von Kriens, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henz-Kaufmann, Petra, von Escholzmatt-Marbach, in Escholzmatt-Marbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.