Informazioni su Helge Henschke
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Helge Henschke
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005097973, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
FINANCES IMPEX AG, in Cham, CHE-115.535.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2019, Publ. 1004626330).
Statutenänderung:
29.01.2021.
Aktien neu:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen des Verwaltungsrats an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henschke, Helge, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gorbachev, Sergey, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monastyretskiy, Valeriy, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Volkov, Sergey, russischer Staatsangehöriger, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004626330, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
FINANCES IMPEX AG, in Cham, CHE-115.535.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004545251).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henschke, Helge, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004524690, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
BVR Investments Group GmbH, in Wollerau, CHE-403.152.683, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2018, Publ. 1004485648).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henschke, Helge, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loschizki, Wladislaw, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.