Informazioni su Beat Helfenfinger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beat Helfenfinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6195276, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Helfenfinger & Spögler GmbH, in Kriens, CH-100.4.785.543-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2010, S. 11, Publ. 5441440).
Statutenänderung:
30.05.2011.
Firma neu:
Malergeschäft Spögler GmbH.
Domizil neu:
Gärtnerweg 3, 6010 Kriens.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.05.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helfenfinger, Beat, von Zullwil, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Bucher Treuhand AG, in Kriens (CH-100.3.005.012-8), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spögler, René, von Kriens, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 5441440, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Helfenfinger & Spögler GmbH, in Kriens, CH-100.4.785.543-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2005, S. 8, Publ. 2997182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helfenfinger, Ursula, von Buttwil und Zullwil, in Kriens, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helfenfinger, Beat, von Zullwil, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spögler, René, von Kriens, in Kriens, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucher Treuhand AG, in Kriens (CH-100.3.005.012-8), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2997182, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Helfenfinger & Spögler GmbH, in Kriens, CH-100.4.785.543-7, Waldheimstrasse 11, 6010 Kriens, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.08.2005.
Zweck:
Betrieb und Führung eines Malergeschäfts und Ausführung aller damit im Zusammenhang stehenden Arbeiten;
Verwaltung von Vermögenswerten, insbesondere Vermittlung, Erwerb, Finanzierung, Erstellung, Verwaltung oder Veräusserung von Liegenschaften;
Tätigung von Patent- und Lizenzgeschäften;
Beteiligungen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Helfenfinger, Ursula, von Buttwil und Zullwil, in Kriens, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Spögler, René, von Kriens, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Helfenfinger, Beat, von Zullwil, in Kriens, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.