Informazioni su Ruth Held
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ruth Held
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1810691, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ImmoThek GmbH, in Muri bei Bern, CHE-110.367.371, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2014, Publ. 1385739).
Statutenänderung:
31.10.2014.
Sitz neu:
Bolligen.
Domizil neu:
c/o Revera AG, Bolligenstrasse 94, 3065 Bolligen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 09.12.2003 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft 'Immothek Bachmann + Held', in Bern, gemäss Sacheinlagevertrag vom 9.12.2003 und Übernahmebilanz per 30.9.2003 mit Aktiven von CHF 49'641.95 und Passiven von CHF 29'641.95 zum Preis von CHF 20'000.--, welcher voll auf das Stammkapital angerechnet wird.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Bestimmung über die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Ulrich, von Belp, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Held, Ruth, von Rüegsau, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röthenmund, Peter, von Kirchdorf BE, in Bellerive VD (Vully-les-Lacs), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Numero di pubblicazione: 6313616, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ImmoThek GmbH, in Bern, CH-035.4.032.656-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2009, S. 5, Publ. 5359516).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Ulrich, von Belp, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Held, Ruth, von Rüegsau, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2285752, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Saturo AG, in Bern, Betrieb eines Dienstleistungsunternehmens im Bereich des Immobilienmarketings usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2001, S. 8346).
Domizil neu:
Schosshaldenstrasse 22, 3006 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revera AG, in Bolligen, Revisionsstelle;
Möri, Heinz Peter, von Hermrigen, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Ueli, von Belp, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern, Mitglied];
Bachmann, Johann genannt Hans, von Belp, in Belp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Held, Ruth, von Rüegsau, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koradi, André, von Neunforn, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Josi, Peter, von Adelboden, in Mörigen, Revisionsstelle.