Informazioni su Dr. Stefan Heinzer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dr. Stefan Heinzer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Stefan Heinzer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3478701, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
K & W SOFTWARE AG, in Zürich, CHE-104.275.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2016, Publ. 2833269).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinzer, Stefan, von Illgau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann + Partner Treuhand (CHE-103.150.197), in Uster, Revisionsstelle [bisher: Baumann + Partner Treuhand (CH-020.2.900.290-9)];
Feichinger, Simone, von Zell ZH, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Galiana, Pierre-Arnaud, französischer Staatsangehöriger und Alle, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2833269, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
K & W SOFTWARE AG, in Wallisellen, CHE-104.275.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2012, Publ. 6918658).
Statutenänderung:
06.04.2016.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Thurgauerstrasse 54, 8050 Zürich.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.04.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinzer, Stefan, von Illgau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Jacobi, Ulrich Erwin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Bernet, Samuel Christian, von Grindelwald, in Spiez, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: 6194318, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
K & W SOFTWARE AG, in Wallisellen, CH-020.3.020.518-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2009, S. 33, Publ. 5400838).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Bruno, von Rapperswil BE, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Blättler, Yves, von Hergiswil NW, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzer, Stefan, von Illgau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann + Partner Treuhand (CH-020.2.900.290-9), in Uster, Revisionsstelle [bisher: Baumann + Partner Treuhand, in Zürich].