Informazioni su Björn Heinze
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Björn Heinze
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005349463, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
TK Aufzüge AG, in Rümlang, CHE-105.950.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021, Publ. 1005138135).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinze, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Niederglatt, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005348756, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Trapo Küng AG, in Zwingen, CHE-105.940.170, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2021, Publ. 1005114342).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinze, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Niederglatt, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinrich, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Schöfflisdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bamberger, Christian, von Siglistorf, in Böttstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2425147, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BBZ Aufzugstechnik AG, in Volketswil, CHE-108.738.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2008, S. 20, Publ. 4777200).
Statutenänderung:
30.09.2015.
Domizil neu:
Kindhauserstrasse 8, 8604 Volketswil. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Betschart, Walter, von Sattel, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Roger, von Zürich, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Renato, von Bangerten, in Rothrist, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinze, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Niederglatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinrich, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Schöfflisdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.