Informazioni su Christoph Paul Heeb
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Paul Heeb
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005890951, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Freunde von Seeklang, in Hergiswil (NW), CHE-226.360.636, Verein (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2023, Publ. 1005770280).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heeb, Christoph Paul, von Altstätten, in Hergiswil (NW), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haf, Patrik, von Wattwil, in Stansstad, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005050318, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Freunde von Seeklang, in Hergiswil (NW), CHE-226.360.636, c/o Ralph Sigg, Obermattweg 12, 6052 Hergiswil NW, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
11.12.2020.
Zweck:
Zweck des Vereins ist die Unterstützung und Förderung der Seeklang Klassik-Reihe und Jesper Gasseling & Friends sowie der Künstler und Künstlerinnen, welche in diesem Kammermusik-Ensemble mitspielen. Die Unterstützung erfolgt sowohl materiell, zum Beispiel mit Hilfe eines Unterstützungs-Fonds, als auch ideell, durch die Förderung der musikalischen Leistung und Ermöglichung von Auftritten in Hergiswil am See, der Schweiz und auch international.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Erträge aus eigenen Veranstaltungen, Subventionen, Erträge aus Leistungsvereinbarungen, Spenden und Zuwendungen aller Art.
Eingetragene Personen:
Reinhard, Niklaus Eugen, von Horw, in Hergiswil (NW), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasseling, Ivo Johannes, von Hergiswil (NW), in Hergiswil (NW), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heeb, Christoph Paul, von Altstätten, in Hergiswil (NW), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004793534, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Christoph Heeb Consulting GmbH, in Hergiswil (NW), CHE-111.728.603, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4331459).
Firma neu:
Christoph Heeb Consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeb, Christoph Paul, genannt Paul, von Altstätten, in Hergiswil (NW), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Heeb, Christoph, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].