Informazioni su Julien Hautle
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Julien Hautle
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004563083, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein ICT-Berufsbildung Bern, in Bern, CHE-115.624.902, Verein (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2018, Publ. 4292745).
Statutenänderung:
19.11.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hautle, Julien, von Appenzell, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Cristina, von Seedorf (BE), in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4201209, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein ICT-Berufsbildung Bern, in Bern, CHE-115.624.902, Verein (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2018, Publ. 4060801).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Patrick, von Kirchberg (BE), in Wynigen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dales, Jenny, von Menznau, in Boll (Vechigen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frieden, Martin Oliver, von Seedorf (BE), in Laupen BE (Laupen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hautle, Julien, von Appenzell, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuenberger, Pascale, von Trachselwald, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Josef, von Riehen, in Büren zum Hof (Fraubrunnen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Münger, Amel, von Brienz (BE), in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 7016306, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein OdA ICT Bern, in Bern, CH-036.6.051.237-2, Verein (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2011, Publ. 6236472).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linder, Hans Peter, von Linden, in Kehrsatz, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Daniel, von Berken, in Ostermundigen, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeberhard, Mario, von Jegenstorf, in Kaufdorf, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hautle, Julien, von Appenzell, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Peter, von Frutigen, in Mörigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sollberger, Reto, von Wynigen, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nufer, Markus, von Sarnen, in Zimmerwald (Wald BE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zimmerwald (Wald BE), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Schwaar, Marianna, von Lützelflüh, in Bremgarten bei Bern, Vizepräsidentin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zbinden, Rolf, von Schwarzenburg, in Gurmels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wahlern, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].