Informazioni su Jürg Hauswirth
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Hauswirth
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005463849, Ufficio del registro di commercio Grigioni
International Maitland Teacher's Association IMTA, in Landquart, CHE-407.581.238, Verein (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2018, Publ. 4134375).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauswirth, Jürg, von Gsteig, in Reinach (BL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Horre, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ferber-Busse, Birgit, deutsche Staatsangehörige, in Bad Endorf (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ritt, Philip, von Winterthur, in Aesch (BL), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bakodi, Rene, österreichischer Staatsangehöriger, in Wiener Neustadt (AT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgärtner, Sandra, österreichische Staatsangehörige, in Bad Freienwalde (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fürlinger-Müller, Isabella, österreichische Staatsangehörige, in Bad Fischau-Brunn (AT), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Fürlinger, Isabella, in Sankt Johann im Pongau (AT)];
Fürlinger-Müller, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Bad Fischau-Brunn (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Müller, Mario, in Sankt Johann im Pongau (AT)].
Numero di pubblicazione: 4134375, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
International Maitland Teacher's Association IMTA, bisher in Tegerfelden, CHE-407.581.238, Verein (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2017, Publ. 3582359).
Sitz neu:
Landquart.
Domizil neu:
Schulstrasse 1, 7302 Landquart.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Westendorf, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Reinbek (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauswirth, Jürg, von Gsteig, in Reinach (BL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Newton, Matthew, britischer Staatsangehöriger, in Larkfield (GB), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Horre, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ferber-Busse, Birgit, deutsche Staatsangehörige, in Bad Endorf (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ritt, Philip, von Winterthur, in Aesch (BL), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fürlinger, Isabella, österreichische Staatsangehörige, in Sankt Johann im Pongau (AT), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Müller, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Sankt Johann im Pongau (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift. [Anpassung Funktionsbezeichnungen der Vorstandsmitglieder aufgrund anderer Eintragungspraxis am neuen Sitz].
Numero di pubblicazione: 3582359, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
International Maitland Teacher's Association IMTA, in Tegerfelden, CHE-407.581.238, Verein (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2015, Publ. 2173477).
Statutenänderung:
17.09.2016.
Domizil neu:
Oberfeld 11, 5306 Tegerfelden.
Zweck neu:
Standardisierung, Entwicklung, Verbreitung der manuellen Therapie nach dem Maitland Konzept sowie die Schulung und Unterstützung von Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Minnen, Jan Herman, von Erlinsbach (SO), in Bettlach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brugner-Seewald, Maria, österreichische Staatsangehörige, in Hartberg (AT), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauswirth, Jürg, von Gsteig, in Reinach (BL), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Newton, Matthew, britischer Staatsangehöriger, in Larkfield (GB), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferber-Busse, Birgit, deutsche Staatsangehörige, in Bad Endorf (DE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ritt, Philip, von Winterthur, in Aesch (BL), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.