Informazioni su Markus Hauert
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Hauert
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Hauert
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006016617, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
DURATEC AG, bisher in Reiden, CHE-113.012.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, Publ. 3363359).
Statutenänderung:
03.04.2024.
Sitz neu:
Dulliken.
Domizil neu:
Bodenackerstrasse 64, 4657 Dulliken.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nauer, Rolf, von Bremgarten AG, in Pfaffnau, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauert, Marco, von Ersigen, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauert, Markus, von Ersigen, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittlin, David, von Zürich und Reinach (BL), in Reiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005489170, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Diotrol AG, in Dulliken, CHE-107.159.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2021, Publ. 1005088309).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauert, Markus, von Ersigen, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hauert, Marco, von Ersigen, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004647992, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Dahmer Streichservice AG, in Dulliken, CHE-143.202.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2015, S.0, Publ. 2259787).
Firma neu:
Dahmer Streichservice AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.06.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauert, Markus, von Ersigen, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Holzer, Pascal, von Moosseedorf, in Oberentfelden, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].