Informazioni su Lukas Hasler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Lukas Hasler
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lukas Hasler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005464457, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Weinkellerei Hasler AG, in Twann-Tüscherz, CHE-114.945.545, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2017, Publ. 3642391).
Firma neu:
Weinkellerei Hasler AG in Liq..
Uebersetzungen der Firma neu:
(Caves Hasler SA en liq.).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.04.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Lukas, von Madiswil, in Tüscherz-Alfermée (Twann-Tüscherz), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 969637, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Weinkellerei Hasler AG, in Twann-Tüscherz, CH-036.3.045.072-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 02.04.2013, Publ. 7128328).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasler-Struch, Sabine, von Scheuren und Leimiswil, in Twann, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Venzin, Reto, von Medel (Lucmagn), in Biel/Bienne, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Lukas, von Madiswil, in Tüscherz-Alfermée (Twann-Tüscherz), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 7128328, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Weinkellerei Hasler AG, in Twann-Tüscherz, CH-036.3.045.072-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2009, S. 7, Publ. 5129704).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Lukas, von Madiswil, in Tüscherz-Alfermée (Twann-Tüscherz), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Leimiswil, in Twann, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].