Informazioni su Dora Hambsch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dora Hambsch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5985736, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Olympia Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.022.692-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2010, S. 22, Publ. 5757572).
Firma neu:
Olympia Schweiz AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Olympia Suisse SA en liquidation) (Olympia Svizzera SA in liquidazione).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.12.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hambsch, Dora, von Turgi, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uhl, Dr. Markus, von Zürich und Schaffhausen, in Gossau ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bättig Treuhand AG (CH-100.3.004.511-7), in Luzern, Revisionsstelle [bisher:Bättig Treuhand AG].
Numero di pubblicazione: 5757572, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Olympia Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.022.692-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S. 34, Publ. 4792434).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlatmann, Michiel, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uhl, Dr. Markus, von Zürich und Schaffhausen, in Gossau ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hambsch, Dora, von Turgi, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2980980, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Allbecon Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.022.692-7, Personal- und Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2005, S. 16, Publ. 2962394).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Werner, von Grossaffoltern, in Hüntwangen, Delegierter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gestrich, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (D), Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Hambsch, Dora, von Turgi, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.