Informazioni su Christian Halter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christian Halter
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Halter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005283497, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wegada AG, bisher in Arosa, CHE-101.757.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005196681).
Statutenänderung:
26.08.2021.
Firma neu:
Haimisch AG.
Sitz neu:
Bauma.
Domizil neu:
Lipperschwendi 8, 8494 Bauma.
Zweck neu:
Beratung, Gestaltung und Ausführung in den Bereichen der landschaftlicher Gärtnerei und Kochkunst. Erwerb, Veräusserung, Vermietung oder Verpachtung von Grundstücken.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.08.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halter, Christian, von Balgach, in Bauma, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Arosa].
Numero di pubblicazione: 1749065, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Wegada AG, in Arosa, CHE-101.757.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2010, S. 12, Publ. 5602148).
Domizil neu:
c/o Christian Halter, Gründjiweg, 7050 Arosa.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halter-Grosse, Marianne, von Balgach, in Arosa, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halter, Christian, von Balgach, in Arosa, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Accura Treuhand AG (CHE-108.061.394), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Accura Treuhand AG (CH-350.3.000.073-0)].