Informazioni su Markus Halter-Bühlmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Halter-Bühlmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004473522, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Strassengenossenschaft Stadel-Schneit-Blattisdurren-Emmeti, in Lungern, CHE-100.957.861, Genossenschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2016, Publ. 2715465).
Domizil neu:
c/o Eduard Vogler, Wichelsgraben 14, 6078 Lungern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halter-Bühlmann, Markus, von Lungern, in Lungern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten oder Sekretär.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogler, Eduard, von Lungern, in Lungern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten oder der Sekretärin.
Numero di pubblicazione: 5187620, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Strassengenossenschaft Stadel-Schneit-Blattisdurren-Emmeti, in Lungern, CH-140.5.001.378-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2006, S. 10, Publ. 3402000).
Statutenänderung:
22.06.2007, 26.06.2009.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt den Unterhalt der Erschliessungsstrassen 'Stadel-Schneit-Blattisdurren-Emmeti' mit den damit verbundenen Nebenanlagen. Vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten: gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 29.06.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Verwaltungsrat: 5 oder mehr Mitglieder]. [Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halter-Felder, Hansruedi, von Lungern, in Bürglen (Lungern), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder Sekretär;
Vogler-Hess, Monika, von Engelberg, in Kaiserstuhl, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsident oder Vizepräsident;
Imfeld-Amstalden, Niklaus, von Sarnen, in Bürglen (Lungern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder Sekretär.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halter-Bühlmann, Markus, von Lungern, in Bürglen OW, Präsident, mit Kollektivunterschrit zu zweien mit dem Vizepräsidenten oder Sekretär [bisher: Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Furrer-Vogler, Josef, von Lungern, in Lungern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Sekretär [bisher: Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung];
Vogler, Eva, von Lungern, in Bürglen OW, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: 3402000, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Strassengenossenschaft Stadel-Schneit-Blattisdurren-Emmeti, in Lungern, CH-140.5.001.378-8, Erstellung und Unterhalt der Erschliessungsstrassen 'Stadel-Schneit-Blattisdurren-Emmeti' mit den damit verbundenen Nebenanlagen, Genossenschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2005, S. 13, Publ. 3160756).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halter-Simoni, Niklaus, von Lungern, in Lungern, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsident oder Vizepräsident.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halter-Bühlmann, Markus, von Lungern, in Bürglen OW, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.