Informazioni su Thomas Haller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Haller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3275205, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Baugenossenschaft für neuzeitliches Wohnen, in Zürich, CHE-101.955.652, Genossenschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2016, Publ. 3156665).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller, Thomas, von Gontenschwil, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2965419, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Baugenossenschaft für neuzeitliches Wohnen, in Zürich, CHE-101.955.652, Genossenschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2015, Publ. 2064581).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnos, Franz Xaver, von Isenthal, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneiter-Rechsteiner, Ruth, von Schwendibach, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutz, Simon, von Nesslau, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Dübendorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Thomas, von Gontenschwil, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Chantal, von Biel/Bienne, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Domenic, von Basel, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Stefanie, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2240620, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Restaurant Rank Eglisau, in Eglisau, Genossenschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2000, S. 625).
Firma neu:
Genossenschaft Restaurant Rank Eglisau in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.02.2004 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waiblinger, Margrith, von Zürich, in Eglisau, Präsidentin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hagedorn, Christoph, von Zürich, in Eglisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haller, Thomas, von Gontenschwil, in Eglisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hartmann, Gotthilf, von Eglisau, in Eglisau, Vizepräsident und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zwinggi, Silvia, von Eglisau, in Eglisau, Mitglied und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].