Informazioni su Christophe Haller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christophe Haller
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christophe Haller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6110682, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Touring Club Schweiz, Sektion beider Basel, in Füllinsdorf, CH-280.6.008.632-1, Verein (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2009, S. 7, Publ. 5397988).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Christophe, von Basel, in Basel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Markus, von Zunzgen, in Ormalingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Holinger, Peter, von Liestal, in Liestal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4757460, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Touring Club Schweiz, Sektion beider Basel, in Füllinsdorf, CH-280.6.008.632-1, Verein (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2007, S. 4, Publ. 4056586).
Statutenänderung:
22.01.2008.
Organisation neu:
Generalversammlung, Verwaltungsrat von max. 7 Mitgliedern, Beirat von max. 25 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Adam, Eric, von Allschwil und Basel, in Basel, Mitglied des Ausschusses, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mazzotti, Bruno, von Basel, in Riehen, Mitglied des Ausschusses, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walther, Rolf M., von Rünenberg und Wohlen bei Bern, in Rünenberg, Mitglied des Ausschusses, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muggli, Bruno, von Birsfelden und Mönchaltorf, in Bottmingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thüring, Anton, von Ettingen, in Arlesheim, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Peter, von Riehen, in Basel, Mitglied des Ausschusses, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Quinter, Reto, von Trun, in Bottmingen, Mitglied des Ausschusses, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holinger, Peter, von Liestal, in Liestal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Christophe, von Basel, in Basel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baltisberger, Stefan, von Münchenstein, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dätwyler, Martin, von Unterentfelden, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Markus, von Zunzgen, in Ormalingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneeberger, Daniela, von Seeberg, in Thürnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schultheiss, Dr. Beat, von Riehen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4318428, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft, in Basel, CH-270.3.000.407-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2007, S. 6, Publ. 4221632).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Paul, von Altstätten, in Seewen SO, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felber, Martin, von Titterten, in Hölstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Christophe, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Urs, von Dürrenroth, in Aesch BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mischler, Beat, von Wahlern, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühlmann, Rolf, von Beatenberg, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steib, Reto, von Basel, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hässle, Beat, von Basel, in Aesch BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaeser, Roger, von Riehen, in Ziefen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mariéthoz, Jean-Michel, von Nendaz, in Thônex, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tireford, Jean-Michel, von Vich, in Corsier GE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchs, Jean-Dominique, von Riehen, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleiner-König, Stefanie, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saxer, Beat, von Hägglingen, in Brugg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.