Informazioni su Yvonnick Haldemann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yvonnick Haldemann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005432292, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Etienne Chavanne Moutier S.A., à Moutier, CHE-107.200.204, société anonyme (No. FOSC 127 du 03.07.2020, Publ. 1004927697).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Haldemann, Yvonnick, de Eggiwil, à Rebeuvelier (Courrendlin), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Leuenberger, Daniel, de Rüderswil, à Moutier, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: HR02-1004927697, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Etienne Chavanne Moutier S.A., à Moutier, CHE-107.200.204, société anonyme (No. FOSC 24 du 03.02.2011, p.4, Publ. 6015582).
Nouvelle adresse:
Rue du Crêt 34, 2740 Moutier.
Inscription ou modification de personne(s):
Leuenberger, Daniel, de Rüderswil, à Moutier, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Haldemann, Yvonnick, de Eggiwil, à Rebeuvelier (Courrendlin), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Rebeuvelier, administrateur, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 1355079, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Etienne Chavanne S.A., succursale de Porrentruy, à Porrentruy, CHE-332.019.353, succursale (No. FOSC 188 du 28.09.2007, p. 9, Publ. 4131430), avec siège principal à Rebeuvelier.
Nouveau numéro d'identification du siège principal:
CHE-100.631.135.
Date des nouveaux statuts du siège principal:
[biffé].
Nouvelle inscription au RC du siège principal:
[biffé] [précédemment: Inscription au registre du commerce du siège principal: 02.11.1981].Nouveau but du siège principal: [biffé].
Nouvelles dispositions pour la succursale:
[Les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise sont radiées conformément à l'art. 110 al. 1 lit. e ORC, à la suite de la modification du droit du Registre du commerce].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Haldemann, Yvonnick, de Eggiwil, à Rebeuvelier, administrateur unique, avec signature individuelle.