Informazioni su Werner Hagen
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Werner Hagen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004903243, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AERSPED AG INTERNATIONAL, in Kloten, CHE-109.517.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2018, Publ. 4274423).
Statutenänderung:
28.05.2020.
Sitz neu:
Rümlang.
Domizil neu:
Wibachstrasse 15, 8153 Rümlang.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagen, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Lauterach (AT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004712130, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Gebrüder Weiss AG, in Thal, CHE-105.996.236, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2019, Publ. 1004533525).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagen, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Lauterach (A), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinterhuber, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Hall in Tirol (AT), mit Kollektivprokura zu zweien;
Potomak, Philipp, österreichischer Staatsangehöriger, in Bregenz (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2389273, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FREIGHT FACTORY INTERNATIONAL AG, in Kloten, CHE-109.666.766, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2015, Publ. 2273083).
Firma neu:
FREIGHT FACTORY INTERNATIONAL AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(FREIGHT FACTORY INTERNATIONAL SA en liquidation) (FREIGHT FACTORY INTERNATIONAL LTD in liquidation).
Liquidationsadresse:
c/o Classic Consulting AG, Bahnhofplatz 8, Postfach 131, 9430 St. Margrethen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lässer, Josef Johann, österreichischer Staatsangehöriger, in Schlins (AT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hagen, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Lauterach (AT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kostial, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Lauterach (AT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halter, Willy Rico, von Marbach SG, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].