Informazioni su Michael Häusler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Häusler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2888149, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Streethockey WM 2015 Zug, in Zug, CHE-388.977.361, Verein (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2014, Publ. 1591277).
Name neu:
Streethockey WM 2015 Zug in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.05.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chakroun, Gabriela, von Oberriet SG, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli, Michael, von Entlebuch, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häusler, Michael, von Oberägeri, in Zug, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keiser, Urban, von Zug, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Jürg, von Wimmis, in Küssnacht SZ, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Harri, von Trub, in Malans GR, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Maurus, von Wuppenau und Kirchberg SG, in Oberwil bei Zug, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Speck, Daniel, von Zug, in Oberwil bei Zug, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1591277, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Streethockey WM 2015 Zug, in Zug, CHE-388.977.361, Verein (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2011, Publ. 6118872).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Wartburg, August, von Wangen bei Olten und Cham, in Cham, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Michael, von Wädenswil, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häusler, Michael, von Oberägeri, in Zug, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberwil bei Zug, Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keiser, Urban, von Zug, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Jürg, von Wimmis, in Küssnacht SZ, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Harri, von Trub, in Malans GR, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6118872, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Streethockey WM 2015 Zug, in Zug, CH-170.6.000.248-6, Steinibachstrasse 1, 6317 Oberwil bei Zug, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
30.03.2011.
Zweck:
Durchführung der Streethockey Weltmeisterschaft im Jahre 2015 in Zug, Förderung des Streethockeys, insbesondere Nachwuchsförderung in der ganzen Schweiz;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, freiwillige Zuwendungen aller Art.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand von 5 - 7 oder mehr Mitgliedern und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Schönenberger, Maurus, von Wuppenau und Kirchberg SG, in Oberwil bei Zug, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Wartburg, August, von Wangen bei Olten und Cham, in Cham, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Speck, Daniel, von Zug, in Oberwil bei Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chakroun, Gabriela, von Oberriet SG, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häusler, Michael, von Oberägeri, in Oberwil bei Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli, Michael, von Entlebuch, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Michael, von Wädenswil, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.