Informazioni su Eric Haener
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Eric Haener
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005979856, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Janora AG, in Zug, CHE-190.011.745, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2019, Publ. 1004614728).
Statutenänderung:
26.02.2024.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen der Vermögensverwaltung im Sinne des Finanzdienstleistungs- und des Finanzinstitutsgesetzes FINIG. Die Gesellschaft erbringt auch Dienstleistungen im Bereich der Portfolioanalyse sowie Dienstleistungen im Bereich der Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträgen über Finanzinstrumente in fremden Namen und für fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen soweit damit keine bewilligungspflichtige Tätigkeit nach dem Bankengesetz, als Fondsleitung oder als Wertpapierhaus im Sinne des Finanzinstitutsgesetzes verbunden ist.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haener, Yolanda, von Langnau am Albis, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haener, Eric, von Langnau am Albis, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3015793, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Janora AG, bisher in Zürich, CHE-190.011.745, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2011, Publ. 6344954).
Gründungsstatuten:
15.09.2011.
Statutenänderung:
14.07.2016.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Globus Business Center Sàrl, Baarerstrasse 137, 6300 Zug. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haener, Eric, von Langnau am Albis, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Haener, Yolanda, von Langnau am Albis, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6344954, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Janora AG, in Zürich, CH-020.3.037.042-0, c/o OBC Suisse AG, Bahnhofstrasse 52, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.09.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Vermögensberatungs-, Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen, die Entwicklung von Finanzprodukten sowie das Erbringen von unterstützenden Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Finanz- und Vermögensberatung. Tätigkeiten, welche eine Bewilligung als Bank oder Effektenhändler voraussetzen, sind ausdrücklich wegbedungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften erwerben, Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu fördern..
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.09.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Haener, Eric, von Langnau am Albis, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.