Informazioni su Martin Habermacher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Habermacher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005465421, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Weinlicht GmbH, bisher in Wolhusen, CHE-218.808.310, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2016, Publ. 3125463).
Statutenänderung:
22.04.2022.
Firma neu:
ST Bauarmierung GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Seebacherstrasse 102, 8052 Zürich.
Zweck neu:
Erbringung und Vermittlung von Bauarbeiten aller Art, insbesondere Ausführung von Eisenleger- und Armierungsarbeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Habermacher, Martin, von Oberkirch, in Wolhusen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Tresch, Corinne, von Silenen, in Wolhusen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tahiri, Sami, kosovarischer Staatsangehöriger, in Wängi, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 3125463, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Weinlicht GmbH, in Buttisholz, CHE-218.808.310, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2015, Publ. 2164947).
Statutenänderung:
18.10.2016.
Sitz neu:
Wolhusen.
Domizil neu:
Sonneck 9, 6110 Wolhusen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tresch, Corinne, von Silenen, in Wolhusen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, [bisher: in Buttisholz];
Habermacher, Martin, von Oberkirch, in Wolhusen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Buttisholz].
Numero di pubblicazione: 2164947, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Weinlicht GmbH, in Buttisholz, CHE-218.808.310, Fürtiring 20, 6018 Buttisholz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.05.2015.
Zweck:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb sowie Import, Export von und Handel mit Beleuchtungs- und Dekorationsprodukten aus Holz, Kunststoff und Metall;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Patenten, Lizenzen und anderen Schutzrechten;
Beteiligungen;
Erwerb, Verkauf und Belastung von Grundstücken.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 11.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Habermacher, Martin, von Oberkirch, in Buttisholz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Tresch, Corinne, von Silenen, in Buttisholz, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.