Informazioni su Dr. Margarete Haase
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Margarete Haase
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3242288, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DaimlerChrysler Schweiz Holding AG, in Schlieren, CH-020.3.906.241-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2005, S. 24, Publ. 3151988).
Statutenänderung:
7.02.2006.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der DaimlerChrysler Schweiz AG, in Schlieren (CH-020.3.917.213-7), gemäss Fusionsvertrag vom 27.01.2006 und Bilanz per 31.12.2005. Aktiven von CHF 561'368'658.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 444'930'556.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
DaimlerChrysler Schweiz AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(DaimlerChrysler Suisse S.A.).
Zweck neu:
Import und Handel mit Motorfahrzeugen und Motoren in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Die Gesellschaft kann sich an gleichen und/oder ähnlichen Unternehmen im Inland und Ausland beteiligen, Liegenschaften erwerben, veräussern und belasten und im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. [Neue] Geschäftsstelle: Industriestrasse 1, 8620 Wetzikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Dr. Franz, von Hitzkirch und Luzern, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haase, Dr. Margarete, österreichische Staatsangehörige, in Ebersberg (D), mit Kollektivprokura zu zweien;
Wick, Dr. Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Fellbach-Schmiden (DE), Präsident und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmucki, Alfred, von Ernetschwil, in Wetzikon ZH, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkler, Dr. Annette, deutsche Staatsangehörige, in Wiesbaden (DE), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Triquart, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Albizzati, Renzo, von Castel San Pietro, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reppert, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brinker, Jan Helmut, von Zürich, in Oetwil am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christoffel, Rico, von Ramosch, in Weiningen ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gomer, Roland, von Mellingen, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grasser, Wolfram, deutscher Staatsangehöriger, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hardmeier, Tobias, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodel, Walter, von Emmen, in Widen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Patrick, von Lüsslingen, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krümmel, Joost-Hinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Sins, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Jürg, von Rüderswil, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maag, Peter, von Hüttwilen, in Tübach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spielmann, Niklaus, von Messen, Villmergen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DaimlerChrysler Schweiz Holding AG, in Z ü r i c h , Beteiligung an und Finanzierung von Unternehmungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 11.08.2000, S. 5475).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mallet, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (D), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haase, Dr. Margarete, österreichische Staatsangehörige, in Ebersberg (D), mit Kollektivprokura zu zweien.