Informazioni su Erwin Walter Haas
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Erwin Walter Haas
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004909693, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Büchi + Fischer AG, in Baden, CHE-106.087.158, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2019, Publ. 1004623721).
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Guido Fischer, Zelglistrasse 15, 5442 Fislisbach]. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.04.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Silvia, von Stetten AG, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlagenhauf, Rolf, von Meilen, in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fischer, Guido, von Stetten (AG), in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle;
Greutert, Sascha, von Einsiedeln, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haas, Erwin, von Zürich, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luck, Silvio, von Luzein, in Eschenbach (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luginbühl, Daniel, von Thalwil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maier, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Grafenhausen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Veliji, Asan, von Zürich, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3661097, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Top Design AG, in Zürich, CHE-115.381.266, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2017, Publ. 3647911).
Statutenänderung:
05.07.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Parkett- und Bodenbelägen sowie den Betrieb eines Parkett- und allgemeinen Bodenbelags-Service. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 20.01.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schlagenhauf, Rolf, von Meilen, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kovacic, Dusko, von Zürich, in Oberembrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle;
Haas, Erwin Walter, von Zürich, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luck, Silvio, von Luzein, in Eschenbach SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luginbühl, Daniel Richard, von Thalwil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maier, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Grafenhausen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1967941, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rolf Schlagenhauf AG, in Meilen, CHE-114.394.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2014, Publ. 1649065).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlagenhauf, Rolf, von Meilen, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küsnacht ZH];
Haas, Erwin, von Zürich, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Luginbühl, Daniel, von Thalwil, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Maier, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Grafhausen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.