Informazioni su Prof. Dr. Lorenz Gürke
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Prof. Dr. Lorenz Gürke
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4034609, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Vascular International School AG, bisher in Stansstad, CHE-115.819.386, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2013, Publ. 7144384).
Statutenänderung:
23.01.2018.
Sitz neu:
Kerns.
Domizil neu:
Stanserstrasse 111, 6064 Kerns.
Publikationsorgan neu:
SHAB. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Assadian, Afshin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gürke, Lorenz, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klemm, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Gerlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidli, Jürg, von Villmergen, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiser, Hanspeter, von Sarnen, in Stansstad, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1986847, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Departement Chirurgie an der Universität Basel (Verein), in Basel, CHE-109.072.845, Verein (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2001, S. 8185).
Statutenänderung:
18.09.2014.
Domizil neu:
c/o Universitätsspital Basel, Departement Chirurgie, Spitalstr. 21, 4056 Basel.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]. [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Organisation neu: [Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gratzl, Prof. Dr. Otmar, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Departementsvorsteher, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heberer, Prof. Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Staufen (DE), Vizepräsident des Vorstandes und Finanzverantwortlicher, mit Einzelunterschrift [bisher: in Staufen (D), Stellvertreter des Departementsvorstehers mit Einzelunterschrift];
Oertli, Prof. Dr. Daniel, von St. Gallen, in Münchenstein, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Bachmann, Prof. Dr. Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eckstein, Prof. Dr. Friedrich Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gasser, Prof. Dr. Thomas, von Liestal, in Liestal, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gürke, Prof. Dr. Lorenz, von Basel, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hasler, Prof. Dr. Carol, von Basel, in Arlesheim, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Holland-Cunz, Prof. Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jakob, Prof. Dr. Marcel, von Trogen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lardinois, Prof. Dr. Didier, von St. Stephan, in Aesch BL, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mariani, Prof. Dr. Luigi, von Lugano, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaefer, Prof. Dr. Dirk Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schären, Prof. Dr. Stefan, von Spiez, in Oberwil BL, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zeilhofer, Prof. Dr. Hans Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1342307, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swisstransplant - Schweizerische Stiftung für Organspende und Transplantation, in Bern, CHE-100.390.782, Stiftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2013, Publ. 1135539).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heberlein, Beatrix, von Zürich, in Zumikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Birchler, Urs Dr., von Walenstadt, in Bolligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gürke, Lorenz, von Basel, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maillard, Pierre-Yves, von Ursy, in Renens VD, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Marie-Louise, von Basel, in Zürich, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmid Cech, Patrizia Cornelia, von Basel, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wolff, Thomas Silvio Dr., von Basel, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.