Informazioni su Ronald Güdel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Ronald Güdel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1265148, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BGL Consulting GmbH, bisher in Riggisberg, Handel mit, Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Immobilien und Grundstücken usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2001, S. 9426).
Statutenänderung:
31.10.2003.
Sitz neu:
Seedorf BE.
Domizil neu:
c/o Güdel Ronald, Rossgarten 44, 3268 Lobsigen.
Zweck:
Handel mit, Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Immobilien und Grundstücken, Finanzberatungen und -vermittlungen, Personenvermietung, Luft-, Strassen- und Schifftransporte aller Art, Organisation und Durchführung von Seminaren und Schulungen, Handel mit Waren aller Art sowie Übernahme von Vertretungen;
kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhlen, Kurt, von Riggisberg, in Riggisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güdel, Ronald, von Ursenbach, in Lobsigen (Seedorf BE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 21'000.-- [bisher: in Frieswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BGL Consulting GmbH, bisher in Cham, Handel mit, Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Immobilien und Grundstücken usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 14.01.1999, S. 267).
Gründungsstatuten:
07.01.1999.
Statutenänderung:
1.11.2001.
Sitz neu:
Riggisberg.
Domizil:
c/o Kurt Böhlen, Moosmattweg 4, 3132 Riggisberg.
Zweck:
Handel mit, Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Immobilien und Grundstücken, Finanzberatungen und -vermittlungen, Personenvermietung, Luft-, Strassen- und Schifftransporte aller Art, Organisation und Durchführung von Seminaren und Schulungen, Handel mit Waren aller Art sowie Übernahme von Vertretungen;
kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lorenz, Bernhard, von Törbel, in Attalens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhlen, Kurt, von Riggisberg, in Riggisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--];
Güdel, Ronald, von Ursenbach, in Frieswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--].
Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
BGL Consulting GmbH, Sitz Cham.
Domizil:
Seestrasse 5, 6330 Cham, GmbH (Neueintragung).
Statutendatum:
07.01.1999.
Zweck:
Handel mit, Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Immobilien und Grundstücken, Finanzberatungen und -vermittlungen, Personenvermietung, Luft-, Strassen- und Schifftransporte aller Art, Organisation und Durchführung von Seminaren und Schulungen, Handel mit Waren aller Art sowie Uebernahme von Vertretungen;
kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Stammkapital:
CHF21'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Güdel, Ronald, Heimat Ursenbach, in Frieswil, Gesellschafter, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien, Stammanteil: CHF7'000;
Böhlen, Kurt, Heimat Riggisberg, in Riggisberg, Gesellschafter, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien, Stammanteil: CHF7'000;
Lorenz, Bernhard, Heimat Törbel, in Attalens, Gesellschafter, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien, Stammanteil: CHF7'000.