Informazioni su Paul Güdel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Paul Güdel
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Paul Güdel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1355563, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
DFB-Dampfbahn-Furka-Bergstrecke AG, in Obergoms, CHE-106.002.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2013, Publ. 973547).
Statutenänderung:
16.12.2013.
Aktienkapital neu:
CHF 14'515'000.00 [bisher: CHF 14'390'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 14'515'000.00 [bisher: CHF 14'390'000.00].
Aktien neu:
16'223 Inhaberaktien zu CHF 100.00 und 11'922 Namenaktien zu CHF 200.00 und 6'708 Namenaktien zu CHF 250.00 und 8'224 Namenaktien zu CHF 300.00 und 4'569 Namenaktien zu CHF 400.00 und 8'983 Namenaktien zu CHF 500.00 und 90 Inhaberaktien zu CHF 500.00. [bisher: 16'003 Namenaktien zu CHF 100.00, 11'854 Namenaktien zu CHF 200.00, 6'644 Namenaktien zu CHF 250.00, 8'187 Namenaktien zu CHF 300.00, 4'547 Namenaktien zu CHF 400.00, 8'876 Namenaktien zu CHF 500.00, 90 Inhaberaktien zu CHF 500.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güdel, Paul, von Ursenbach, in Kriens, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Numero di pubblicazione: 6561020, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
DFB-Dampfbahn-Furka-Bergstrecke AG, in Obergoms, CH-600.3.000.141-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2011, S. 0, Publ. 6265696).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Westreicher, Anton, von Trun, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Orth, Karlheinz, deutscher Staatsangehöriger, in Marloffstein (D), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tribolet, Hans, von Tschugg, in Visp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Claude, von Thierachern und Couvet, in Walchwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernhard, Peter, von Maienfeld, in Eschlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güdel, Paul, von Ursenbach, in Kriens, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen];
Bürker, Peter, von Zürich, in Benglen (Fällanden), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knobloch, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Schlitz (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzli, Ernst, von Zäziwil, in Richterswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stolz, Theo, von Kirchberg SG, in Tramelan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züllig, Urs, von Bülach, in Stäfa, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2422362, Ufficio del registro di commercio Vallese
DFB-Dampfbahn-Furka-Bergstrecke, in Oberwald, CH-600.3.000.141-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2004, S. 17, Publ. 2312760).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, Josef, von Oberägeri, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hallenbarter, Hans, von Obergesteln, in Obergesteln, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ulrich, Erich, von Küssnacht am Rigi, in Gisikon, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Wenzel, Urs, von Zürich und Küsnacht ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heinzer, Peter, von Muotathal, in Andermatt, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertet, Andreas, von Lengwil, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Güdel, Paul, von Ursenbach, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Walser, Hermann, von Wolfhalden und Küsnacht ZH, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wenger, Claude, von Thierachern und Couvet, in Genolier, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gubler, Werner, von Zürich, in Grüningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Gasser, Albert, von Lungern, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.