Informazioni su Jürg Gubser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Gubser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7048382, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
FWT Feinwerktechnik GmbH, bisher in Hombrechtikon, CH-020.4.003.650-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2008, S. 21, Publ. 4777218).
Gründungsstatuten:
06.10.1997.
Statutenänderung:
29.01.2013.
Sitz neu:
Egnach.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 41, 9315 Neukirch (Egnach).
Zweck neu:
Betrieb einer feinmechanischen Werkstätte, insbesondere für die Herstellung von Präzisionsteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubser, Jürg, von Quarten, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Rolf, von Wald ZH, in Neukirch (Egnach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Hombrechtikon];
Kägi-Bucher, Veronika, von Wald ZH, in Neukirch (Egnach), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FWT Feinwerktechnik GmbH, in Uetikon am See, Seestrasse 1001, 8707 Uetikon am See, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
6.10.1997.
Zweck:
Betrieb einer feinmechanischen Werkstätte, insbesondere für Präzisionsbestandteile;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF20'000.¬.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Kägi, Rolf, von Wald ZH, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF19'000.¬;
Gubser, Jürg, von Quarten, in Rapperswil SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF1'000.¬.