Informazioni su Edith Grünig
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Edith Grünig
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005836828, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
kiana group ag, in Root, CHE-113.707.701, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2023, Publ. 1005827552).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünig, Daniel, von Krattigen, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Grünig, Edith, von Inwil, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005694582, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
kiana group ag, in Oberägeri, CHE-113.707.701, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2017, Publ. 3578529).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hollenstein, Ambrosius, von Mosnang, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumbach, Christian, von Toffen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grünig, Daniel, von Krattigen, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Grünig, Edith, von Inwil, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1770613, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Moneywell AG, in Zug, CHE-103.540.411, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2013, Publ. 1240635).
Statutenänderung:
26.09.2014.
Firma neu:
Kind und Natur AG.
Sitz neu:
Oberägeri.
Domizil neu:
Chalchrain 11, 6315 Oberägeri.
Zweck neu:
Privater Betrieb von Kinderkrippen, Kinderhorten und Tagesschulen sowie Förderung des Naturbezugs von Kindern;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grünig, Daniel, von Krattigen, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Grünig, Edith, von Inwil, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.