Informazioni su Thomas Grünert
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Grünert
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005309057, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SYNCOLOR AG, in Uster, CHE-101.855.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2017, S.0, Publ. 3345255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünert, Thomas, von Hüttwilen, in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fernandez, Alberto Angelo, von Scuol, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004490213, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Alpen Fleisch Holding AG, bisher in Glarus Nord, CHE-102.494.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2011, Publ. 6202326).
Statutenänderung:
23.10.2018.
Firma neu:
LCCARGO Express AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Fritz-Fleiner-Weg 15, 8044 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen von Transportunternehmen mit Spezialisierung auf Frachtsendungen von der Schweiz in die Dominikanische Republik auf dem See- und Luftweg. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Gemäss Erklärung vom 29.10.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünert, Thomas, von Hüttwilen, in Hombrechtikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kundert Consultant, in Glarus Nord, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittenburg, Manfred, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3211816, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fotostudio Grünert AG, in Zollikon, CH-020.3.020.926-7, Führung eines Fotostudios, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2005, S. 23, Publ. 2729178).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Robert, von Rifferswil, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grünert, Thomas, von Hüttwilen, in Grüningen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].