Informazioni su Urs Grossenbacher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Urs Grossenbacher
Ultimi comunicati FUSC: Urs Grossenbacher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4330616, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Baugenossenschaft Brunnenhof Zürich, in Zürich, CH-020.5.900.077-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 37 vom 25.02.2003, S. 17, Publ. 877742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hafner, Bruno, von Winterthur, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Verwalter (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köhli, Walter, von Kallnach, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grossenbacher, Urs, von Trachselwald, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seemann, Matthias, von Scuol, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 628906, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Baugenossenschaft Brunnenhof Zürich, in Zürich, Fördert den gemeinnützigen Wohnungsbau, Genossenschaft (SHAB Nr. 48 vom 08.03.2000, S. 1581).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüppi, Benno, von Schwerzenbach, in Schwerzenbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Claudia, von Reitnau, in Zürich, Mitglied und Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Labhart, Jürg, von Steckborn, in Schwerzenbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
von Dunker, Anne, von Fischenthal, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Grossenbacher, Urs, von Trachselwald, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knecht, Christian, von Zürich, in Fällanden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Blue Trade and Service GmbH, in Z ü r i c h, Reparatur von und Se- rvice an EDV-Anlagen und sonstigen Büromaschinen, Gesellschaft mit' beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 04.11.1994, S. 6050). Statutenänderung- 1. 04.1998.
Domizil neu:
c/o Urs Grossenbacher, Wanneholzstrasse 14, 8046 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchler, Karin, von Zürich, in Winterthur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Häfeli, Erwin jun., von Luzern, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit. Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-;
Häfeli, Erwin sen., von Luzern, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stamieinlage von CHF 5'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Urs, von Trachselwald, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-.