Informazioni su Rolf Gross
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Gross
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
OMD Productions AG, in Diessenhofen, Handel mit sowie Herstellung und Vertrieb von optischen und magnetischen, digitalen und analogen Ton-, Bild- und Datenträgern usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.1999, S. 7844).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revisuisse Price Waterhouse, in St. Gallen, Revisionsstelle;
Gross, Rolf, von Brütten, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kugler, Roland, von Egnach, in Neunkirch, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krüsi, Andreas, von Berg TG, in Flurlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
OMD Productions AG, in W i l l i s d o r f, Handel mit sowie Herstellung und Vertrieb von optischen und magnetischen, digitalen und analogen Ton-, Bild- und Datenträgern usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.1996, S. 3610).
Statutenänderung:
10.09.1999.
Aktienkapital neu:
CHF 1'620'000.- [bisher: CHF 1'000'000.-].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'620'000.-.
Aktien neu:
3'240 Namenaktien zu CHF 500.- [bisher: 2000 Namenaktien zu CHF 500.-].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krüsi, Hans, von Berg TG, in Unterschlatt (Schlatt TG), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Unterschlatt , Mitglied];
Greutmann, Hansjörg, von Beggingen, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gross, Rolf, von Brütten, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien;
Huber, Gerhard, von Stallikon, in Eschenz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kugler, Roland, von Egnach, in Neunkirch, mit Kollektivprokura zu zweien, Sauter, Ernst, von Neuhausen am Rheinfall, in Langwiesen (Feuerthalen), mit Kollektivprokura zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Coca-Cola Amatil AG, in Dietlikon, Beteiligung an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft, (SHAB Nr.12 vom 21.01.1997, S.405).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ahrensburg, Mogens, dänischer Staatsangehöriger, in Wetzikon ZH, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Theodor, von Egnach, in Zofingen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gross, Rolf, von Brütten, in Winterthur, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abegglen, Peter, von Iseltwald, in Aristau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Aerni, Hans Jörg, von Brittnau, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Beck, Hugo, von Luzern, in Müswangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stamm, Urs, von Schleitheim, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weisz, Claudia, von Zürich, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andris, Dr. Marcel, von Zürich, in Erlenbach ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Vize-Direktor];
Mondovits, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höfler, Markus, von Schaffhausen, Freienstein-Teufen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Humbel, Anton, von Stetten AG, in Widen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angst, Walter, von Wil ZH und Wallisellen, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Büchler, Jakob, von Appenzell, in Abtwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Casanova, Roman, von Lumbrein und Horgen, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Guggenbühl, Johannes, von Grüningen, in Wettswil am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jordi, Ulrich, von Wyssachen, in Neftenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kranz, Bernhard, von Schaffhausen, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Länzlinger, Urs, von Wädenswil, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien;
Maissen, Hans, von Sumvitg, in Sumvitg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meister, Reinhard, von Feuerthalen, in Wilchingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rickenbach, Thomas, von Salenstein, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wilczek, Frank, von Zürich, in Mönchaltorf, mit Kollektivprokura zu zweien.