Informazioni su Kilian Grimm
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Kilian Grimm
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005508385, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
eCon Energie- und Gebäudetechnik GmbH, in Lüscherz, CHE-115.555.543, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2010, S.3, Publ. 5572584).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grimm, Walter, von Lüscherz, in Lüscherz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
eCon Holding GmbH (CHE-386.128.730), in Murten, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Grimm, Kilian, von Lüscherz, in Murten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern].
Numero di pubblicazione: 6418106, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
RnD GmbH, in Bern, CH-035.4.034.425-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2009, S. 5, Publ. 5192652).
Firma neu:
RnD GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.11.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Kilian, von Lüscherz, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Köniz, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5572584, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
eCon Energie- und Gebäudetechnik GmbH, in Lüscherz, CH-036.4.047.186-0, Riedmatte 2, 2576 Lüscherz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.03.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere die Beratung, Planung, Projektierung und Optimierung sowie die Vertretung in Bewilligungsverfahren auf dem Gebiet der Energie- und Gebäudetechnik. Sie kann zudem Vertretungen übernehmen, Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren entwickeln und verwalten. Ferner kann sie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Gründers vom 24.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Grimm, Walter, von Lüscherz, in Lüscherz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Grimm, Kilian, von Lüscherz, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.