Informazioni su Antonio Greco
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Antonio Greco
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1249417, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Greco Arcoplan AG, in Kölliken, CHE-106.938.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2012, Publ. 6860312).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greco, Dr. Antonio, von Lugano, in Kölliken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greco Gnos, Lelia, von Lugano, in Kölliken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1200031, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Primas AG, bisher in Kölliken, CH-020.3.003.580-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2012, Publ. 6879318).
Gründungsstatuten:
26.02.1993.
Statutenänderung:
07.11.2013.
Firma neu:
Primas AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Primas SA en liquidation) (Primas Ltd in liquidation).
Sitz neu:
Wädenswil.
Domizil neu:
c/o Notburga Netzhammer, Johannes-Hirt-Strasse 12, 8804 Au ZH.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.11.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greco, Antonio, von Lugano, in Kölliken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Westphal, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Netzhammer, Notburga, deutsche Staatsangehörige, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6879318, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Primas AG, bisher in Grüningen, CH-020.3.003.580-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2009, S. 31, Publ. 5199184).
Gründungsstatuten:
26.02.1993.
Statutenänderung:
09.08.2012.
Sitz neu:
Kölliken.
Domizil neu:
Wolfgrubenstrasse 52, 5742 Kölliken.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greco, Antonio, von Lugano, in Kölliken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Grüningen];
Westphal, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (DE), mit Einzelunterschrift [bisher: in Lauchringen (DE)].