Informazioni su Rolf Graf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Rolf Graf
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Graf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3629961, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Graf Capital Partners AG, in Zumikon, CHE-112.384.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2009, S. 28, Publ. 5354546).
Firma neu:
Graf Capital Partners AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.06.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Rolf, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3598641, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Osterwalder AG, in Lyss, CHE-102.128.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2017, Publ. 3401839).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arni, Marco, von Buchegg, in Münchenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Ferdinand, von Matzingen, in Andelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf, Doris, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Rolf, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Stephanie, von Schangnau, in Kallnach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Leuthe, Nadja, von Zürich, in Gerolfingen (Täuffelen), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5354546, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Graf Capital Partners AG, in Zumikon, CH-020.3.028.780-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2009, S. 28, Publ. 5024778).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenker, Dr. Urs, von Küsnacht ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Rolf, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].