Informazioni su Annemarie Graf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Annemarie Graf
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Annemarie Graf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005449205, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Eckert Transport AG, in Koblenz, CHE-108.026.676, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2015, S.0, Publ. 2193145).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Annemarie, von Full-Reuenthal, in Endingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Eckert, Alois, deutscher Staatsangehöriger, in Albbruck (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Eckert, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Albbruck (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Eckert, Emil, deutscher Staatsangehöriger, in Albbruck (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Eckert-Gehringer, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Albbruck (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Numero di pubblicazione: HR02-1004719808, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Catolet AG, in Koblenz, CHE-107.499.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2018, Publ. 4064055).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Annemarie, von Full-Reuenthal, in Endingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baumgartner, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Allbruck-Unteralpfen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Remo, von Huttwil, in Bellikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6221350, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
E-Combi SA, in Koblenz, CH-400.3.029.139-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2010, S. 2, Publ. 5849628).
Firma neu:
E-Combi SA in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.06.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Annemarie, von Full-Reuenthal, in Endingen, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].