Informazioni su Roland Gräub
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Roland Gräub
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3780679, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
2 + 2 gleich 3 Shop GmbH, in Hägendorf, CHE-391.807.386, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2015, Publ. 1951373).
Statutenänderung:
25.09.2017.
Sitz neu:
Olten.
Domizil neu:
Gallusstrasse 65, 4600 Olten.
Zweck neu:
Handel mit Möbeln, Bettzubehör, Einweggeschirr und Waren aller Art und Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gräub, Roland, von Wyssachen, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Egerkingen].
Numero di pubblicazione: 6758768, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
2 + 2 gleich 3 Shop GmbH, in Hägendorf, CH-241.4.010.333-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2011, S. 0, Publ. 6323430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Urs, von Dagmersellen, in Trimbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gräub, Roland, von Wyssachen, in Egerkingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 6405368, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Gräub + Bucher, in Hägendorf, CH-241.2.010.475-5, Industrie West 40/42, 4614 Hägendorf, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
02.11.2011.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art via Internet.
Eingetragene Personen:
Gräub, Roland, von Wyssachen, in Egerkingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Bucher, Urs, von Dagmersellen, in Trimbach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.