Informazioni su Luis Filipe Gonçalves de Sousa
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Luis Filipe Gonçalves de Sousa
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005132154, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Campa AG, in Basel, CHE-112.289.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, Publ. 1004718686).
Statutenänderung:
12.03.2021.
Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 150 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kilcher, Rebecca, von Dornach, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gonçalves de Sousa, Luis Filipe, portugiesischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Birsfelden, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2].
Numero di pubblicazione: HR02-1004718686, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Campa AG, bisher in Arlesheim, CHE-112.289.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2016, Publ. 3066077).
Statutenänderung:
03.09.2019.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Centralbahnplatz 8, 4051 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation von Aus- und Weiterbildungen im Bereich der Erwachsenenbildung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen die geeignet sind die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum und andere Vermögenswerte erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per eingeschriebenen Brief, E-Mail oder Telefax sofern ihre Adressen bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baalbaki, Habib, libanesischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huwiler, Josef Gregor, von Pfeffingen und Muri AG, in Wahlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilcher, Rebecca, von Dornach, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gonçalves de Sousa, Luis Filipe, portugiesischer Staatsangehöriger, in Birsfelden, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2.