Informazioni su Peter Goetz
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Goetz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2382237, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Royal Golden Enterprise GmbH, in Zürich, CHE-114.132.430, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2015, Publ. 2310595).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goetz, Peter, belgischer Staatsangehöriger, in London (UK), Gesellschafter und Direktor, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rowell, William, australischer Staatsangehöriger, in Eglisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 2310595, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
younique GmbH, bisher in Freienbach, CHE-114.132.430, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2015, Publ. 2023999).
Gründungsstatuten:
29.02.2008.
Statutenänderung:
08.07.2015.
Firma neu:
Royal Golden Enterprise GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Royal Golden Enterprise S.à.r.l.) (Royal Golden Enterprise Ltd liab. Co).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rowell, William, australischer Staatsangehöriger, in Eglisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Goetz, Peter, belgischer Staatsangehöriger, in London (UK), Gesellschafter und Direktor, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Altieri, Giuseppe, von Braunau, in Zuzwil SG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Züberwangen (Zuzwil SG), Direktor mit Einzelunterschrift].