Informazioni su Adrian Peter Gnehm
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Adrian Peter Gnehm
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006131294, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
PlacementPlus GmbH, in Menzingen, CHE-367.639.852, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493668).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hizli, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gnehm, Adrian, von Zürich, in Uetikon am See, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dyachkov, Alexey, russischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lohr, Andy, von Eggiwil, in Bottighofen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005281826, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
PlacementPlus GmbH, in Zug, CHE-367.639.852, Gubelstrasse 15, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.07.2021. 10.08.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Vermarktungs-, Vermittlungs- und Beratungsdienstleistungen im Bereich Sport sowie Erbringung von allgemeinen Dienstleistungen im Bereich Sport. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 05.08.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hizli, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gnehm, Adrian, von Zürich, in Uetikon am See, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005043836, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Clarifyn GmbH, in Winterthur, CHE-315.919.824, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2020, Publ. 1004811902).
Statutenänderung:
17.11.2020.
Sitz neu:
Uetikon am See.
Domizil neu:
Schlosserrainstrasse 13, 8707 Uetikon am See.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnehm, Adrian Peter, von Zürich, in Uetikon am See, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Winterthur];
Gnehm, Mirjam Rahel, von Knutwil, in Uetikon am See, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur].