Informazioni su Max Gmür
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Max Gmür
Ultimi comunicati FUSC: Max Gmür
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005127250, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Skilift Hochwacht AG Mosnang, in Mosnang, CHE-103.061.576, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2019, Publ. 1004729514).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steuble, Hans, von Appenzell, in Mosnang, Mitglied des Verwaltungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Christian, von Mosnang, in Mosnang, Mitglied des Verwaltungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmür, Max, von Amden, in Mosnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kamer, Antonia, von Steinerberg, in Mosnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5444880, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Skilift Hochwacht AG Mosnang, in Mosnang, CH-320.3.018.398-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2005, S. 9, Publ. 2841338).
Statutenänderung:
29.10.2009.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 10.05.1979 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigt den Erwerb des Skiliftes Mosnang samt Talstation und Umgelände zum Preise von max. CHF 195'000.--.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnellmann, Edi, von Rapperswil SG und Vorderthal, in Mosnang, Revisionsstelle;
Zweifel, Peter, von Kaltbrunn, in Mosnang, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stillhard, August, von Mosnang, in Mosnang, Revisionsstelle;
Oberhänsli, Ivan, von Affeltrangen und Amlikon-Bissegg, in Mosnang, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollhalder, Martin, von Alt St. Johann, in Mosnang, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gmür, Max, von Amden, in Mosnang, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4185558, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Swicron Microsystems GmbH, in Mosnang, CH-320.4.062.125-0, Winklen 702, 9607 Mosnang, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.10.2007.
Zweck:
Betrieb eines Ingenieurbüros für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von elektrischen, optischen und mechanischen Mikro- und Nanosystemen, Anbieten von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Mikro- und Nanosystemtechnik sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Gmür, Max, von Amden, in Mosnang, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Gmür-Frischknecht, Claudia, von Amden und Schwellbrunn, in Mosnang, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.