Informazioni su Rolf Glur
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Glur
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5644118, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
designart ag, bisher in Muri bei Bern, CH-035.3.013.048-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2009, S. 4).
Statutenänderung:
7.04.2010, 14.04.2010.
Sitz neu:
Gerlafingen.
Domizil neu:
Moosmattweg 8, 4563 Gerlafingen.
Zweck:
Betrieb eines Architekturbüros, Erbringung von Arbeits- und Dienstleistungen jeglicher Art im Bereiche der Planung und der Ausführung von Bauten sowie der Raumplanung. Kann alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern, sich speziell an Baukonsortien beteiligen, Liegenschaften erwerben oder veräussern sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.--.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 100'000.--, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich, per Telefax oder E-Mail mit Rückbestätigung an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jakob, Therese, von Ittigen und Roggwil BE, in Luzern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Glur, Rolf, von Roggwil BE, in Gerlafingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Muri bei Bern].
Numero di pubblicazione: 3544624, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
designart ag, in Muri bei Bern, CH-035.3.013.048-7, Betrieb eines Architekturbüros usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2006, S. 3, Publ. 3306832).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chèvre, Jacques, von Bern und Delémont, in Muri bei Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glur, Rolf, von Roggwil BE, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bremgarten bei Bern].
Numero di pubblicazione: 2333438, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Arch Design Ittigen AG, bisher in Ittigen, Betrieb eines Architekturbüros usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2002, S. 2, Publ. 470266).
Statutenänderung:
22.06.2004.
Firma neu:
DESIGNART AG.
Sitz neu:
Bremgarten bei Bern.
Domizil neu:
Siedlung Bodenacher 7f, 3047 Bremgarten bei Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chèvre, Jacques, von Bern und Delémont, in Muri bei Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Glur, Rolf, von Roggwil BE, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ittigen].