Informazioni su Michael Glauser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Michael Glauser
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Glauser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005768972, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Chäs Glauser AG, in Belp, CHE-385.266.849, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2011, S.0, Publ. 6205344).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser-Hirschi, Beatrice, von Mötschwil und Schangnau, in Belp, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Jürg, von Arni (BE), in Boll (Vechigen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Glauser, Peter, von Hindelbank, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Mötschwil, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Glauser, Michael, von Hindelbank, in Heimenschwand (Buchholterberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3263791, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Buechmatt 17 KLG, in Buchholterberg, CHE-385.750.430, Buechmatt 17, 3615 Heimenschwand, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.01.2017.
Zweck:
Hofbetrieb der Buchmatt 17.
Eingetragene Personen:
Glauser, Michael, genannt Mike, von Mötschwil, in Heimenschwand (Buchholterberg), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Sommer, Nadja, genannt Nädu, von Sumiswald, in Heimenschwand (Buchholterberg), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3154507, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Jumi Export AG, in Oberhünigen, CHE-113.889.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2010, Publ. 5712324).
Firma neu:
Jumi Export AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.10.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser, Christoph, von Mötschwil, in Konolfingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wyss, Jürg, von Arni (BE), in Münsingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glauser, Michael, von Mötschwil, in Heimenschwand (Buchholterberg), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Münsingen, Präsident, mit Einzelunterschrift].