Informazioni su Claudio Giordano
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Claudio Giordano
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claudio Giordano
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006125607, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Raschle Energie Beratung AG, bisher in Ebikon, CHE-438.335.876, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2021, Publ. 1005357495).
Statutenänderung:
29.08.2024.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Weststrasse 4, 8400 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bienz, Hans Peter, von Ebikon, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Giordano, Claudio, von Worb, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lyrenmann, Hanspeter Werner, von Winterthur, in Pfungen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005867410, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schwimmbadgenossenschaft Töss, in Winterthur, CHE-100.304.995, Genossenschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2019, Publ. 1004653294).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Toppan, Gabriele Giovanni, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liepold, Rita, von Krauchthal, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryffel, Stefan, von Stäfa, in Winterthur, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giordano, Claudio, von Worb, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005357495, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Raschle Energie Beratung AG, in Ebikon, CHE-438.335.876, Luzernerstrasse 1, 6030 Ebikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.12.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Energie- und Gebäudetechnik insbesondere Beratung, Bauherrenbegleitung, Betriebsoptimierung und Planung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 06.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lyrenmann, Hanspeter Werner, von Winterthur, in Pfungen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bienz, Hans Peter, von Ebikon, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Giordano, Claudio, von Worb, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.