Informazioni su François Gilliéron
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: François Gilliéron
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005232930, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Barmaz Holding Sàrl, à Champéry, CHE-101.283.309, société à responsabilité limitée (No. FOSC 144 du 27.07.2011, Publ. 6273698).
Nouvelle raison sociale:
Barmaz Holding Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 14.06.2021.
Inscription ou modification de personne(s):
Gilliéron, François, de Genève, à Genève, associé et gérant, liquidateur, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 4584158, Ufficio del registro di commercio Vallese
Barmaz Holding Sàrl, à Champéry, CH-660.1.574.000-3, société à responsabilité limitée (FOSC no 65 du 3.4.2006, p. 14, publ. 3315664).
Modification des statuts:
8.7.2008.
Nouvelles communications:
Communications de la société aux associés par écrit ou par courriel. Selon déclaration de l'associé-gérant du 08.07.2008, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Statuts adaptés au nouveau droit.
Personne et signature radiée:
Gilliéron, Philibert, de Genève, à Gaillard (F), associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Gilliéron, François, de Genève, à Genève, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 19'000.--].
Numero di pubblicazione: 3315664, Ufficio del registro di commercio Vallese
FLG Sàrl, précédem. à Genève, CH-660.1.574.000-3, société à responsabilité limitée (FOSC no 71 du 14.04.2003, p. 7). Statuts initiaux du 24.07.2000.
Modification des statuts:
27.03.2006.
Nouvelle raison sociale:
Barmaz Holding Sàrl.
Nouveau siège:
Champéry.
Nouvelle adresse:
Route de Planachaux 103, 1874 Champéry.
But:
prise de participations dans d'autres sociétés, à l'exclusion de sociétés immobilières, acquisition, vente et gestion de titres.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Organe de publication:
FOSC. Capital social entièrement libéré [comme précédemment].
Inscription ou modification de personnes:
Gilliéron, François, de Genève, à Genève, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.-- [comme précédemment];
Gilliéron, Philibert, de Genève, à Gaillard (F), associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.-- [précédemment: à Genève].