Informazioni su Stefan Gilgen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stefan Gilgen
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Gilgen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4334760, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Blitz & Donner Medienzauber & Kommunikationsberatung AG, in Kirchlindach, CH-035.3.005.012-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2003, S. 2, Publ. 1012978).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilgen, Stefan, von Rüeggisberg, in Thun, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern, Mitglied];
Michel Gilgen, Annette, deutsche Staatsangehörige, in Thun, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Blitz & Donner Medienzauber & Kommunikationsberatung AG, in Kirchlindach, Planung, Organisation, Durchführung und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der elektronischen Werbung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.1998, S. 6610).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spahr, Jürg Dr., von Herzogenbuchsee, in Hinterkappelen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilgen, Stefan, von Rüeggisberg, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Blitz & Donner Medienzauber & Kommunikationsberatung AG, in Kirchlindach, Mettlenwaldweg 16 S, 3037 Herrenschwanden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.11.1996.
Zweck:
Planung, Organisation, Durchführung und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der elektronischen Werbung und Verkaufsförderung sowie Realisierung von Mediendienstaufgaben und Public Relationsmassnahmen;
sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Aktienkapital:
CHF100000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF100000.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF1000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage gemäss Sacheinlagevertrag vom 8.11.1996 und Inventarliste per 3.10.1996: Mobiliar, Einrichtungen, Geräte, Büromaterial, Goodwill und betriebliches Know-how zum Preis von gesamthaft CHF25000, wofür 25 Namenaktien zu CHF1000 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen und bekannten Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief, an die übrigen Aktionäre durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.
Eingetragene Personen:
Bitter, Andreas, von Ittigen und Wallbach, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gilgen, Stefan, von Rüeggisberg, in Bern, Delegierter und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spahr, Jürg Dr., von Herzogenbuchsee, in Hinterkappelen, Revisionsstelle.