Informazioni su Markus Franz Giger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Franz Giger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005480653, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
SnowCliff AG, bisher in Bubikon, CHE-103.276.007, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2019, Publ. 1004639420).
Statutenänderung:
19.04.2022.
Sitz neu:
Altishofen.
Domizil neu:
c/o ait Schweiz AG, Industriepark, 6246 Altishofen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Martin, von Schwellbrunn, in Elgg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marder, Thomas Ernst, von Frauenfeld, in Herdern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger, Markus, von Nesslau, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nüesch, Rolf, von Balgach, in Oberkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3771699, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schulthess Group AG, in Bubikon, CHE-103.276.007, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2017, Publ. 3572243).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frommer, André, von Möhlin, in Erlinsbach (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger, Markus, von Nesslau, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Reto, von Dagmersellen, in Dagmersellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Martin, von Schwellbrunn, in Elgg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marder, Thomas Ernst, von Frauenfeld, in Herdern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3572243, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schulthess Group AG, in Bubikon, CHE-103.276.007, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2016, Publ. 2742219).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büttiker, Dr. Gero, von Olten, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isler, Dr. Peter, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frommer, André, von Möhlin, in Erlinsbach AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger, Markus, von Nesslau, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.