Informazioni su Samuel Gfeller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Samuel Gfeller
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Samuel Gfeller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005756636, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gfeller Transporte AG, in Saanen, CHE-114.311.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004750127).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gfeller, Samuel, von Röthenbach im Emmental, in Schönried (Saanen), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller, Hans Peter, von Röthenbach im Emmental, in Zweisimmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schönried (Saanen), Mitglied, Sekretär, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3060835, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Weggenossenschaft Saali-Schönried, in Saanen, CHE-102.270.048, Genossenschaft (SHAB Nr. 163 vom 16.07.1975).
Statutenänderung:
23.07.2016.
Domizil neu:
c/o Samuel Gfeller, Waldmattenstrasse 28, 3778 Schönried.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten haftet einzig das Genossenschaftsvermögen;
jede persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ist ausgeschlossen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen mündlich an den Versammlungen oder schriftlich. [Die Bestimmung über die Zusammensetzung der Verwaltung wird aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gestrichen.] [gestrichen: Die Verwaltung besteht aus 3 bis 5 Mitgliedern.]. Gemäss Erklärung vom 23.07.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hefti, Heinz, von Luchsingen, in Schönried (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Ernst, von Gadmen, in Schönried (Saanen), Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller, Samuel, von Röthenbach im Emmental, in Schönried (Saanen), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aegerter, Gottfried, von Oberwil im Simmental, in Ostermundigen, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2680339, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SORSAG Sortiergesellschaft AG, in Saanen, CHE-107.516.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2015, Publ. 2220069).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchli, Rico, von Versam, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gfeller, Samuel, von Röthenbach im Emmental, in Schönried (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller, Hans Peter, von Röthenbach im Emmental, in Schönried (Saanen), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beeler, Reto, von Alpthal, in Uttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.