Informazioni su Peter Ernst Gerwig
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Ernst Gerwig
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3910317, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
KRISTALEKS AG, in Zug, CHE-112.555.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2016, Publ. 2715559).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerwig, Peter Ernst, von Basel, in Arni (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stublia, Adrian, von Schattdorf, in Dottikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2692919, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
KRISTALEKS AG, in Zug, CHE-112.555.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2015, Publ. 2112399).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Savioz, Christian, von Ayent, in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerwig, Peter Ernst, von Basel, in Arni AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1933139, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CIS LAB LOG AG, bisher in Zug, CHE-146.846.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2013, Publ. 1169669).
Gründungsstatuten:
28.10.2013.
Statutenänderung:
24.12.2014.
Sitz neu:
Affoltern am Albis.
Domizil neu:
Spittelstrasse 9, 8910 Affoltern am Albis.
Zweck neu:
Import und Export von Waren aller Art, insbesondere Handel mit Laborgeräten, Mess- und Prüfapparaten, hauptsächlich mit den CIS-Ländern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greipl, Roger, von Frauenfeld, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerwig, Peter Ernst, von Basel, in Arni AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.