Informazioni su Werner Gerber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Werner Gerber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3730721, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Berichtigung des im SHAB Nr. 99 vom 27.05.2002, Meldungs Nr. 483'526, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 4'862 vom 21.05.2002 Evalor AG Vermögensverwaltung & Beratung in Liquidation, in Zug, CHE-106.026.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2017, Publ. 3689479).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brodard, Pierre, von Alterswil, in Beckenried, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Werner, von Schangnau, in Allenwinden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [Gerber, Werner, von Schangnau, in Allenwinden, wurde irrtümlich zweimal im Handelsregister eingetragen, weshalb ein Eintrag gelöscht wird. Gerber, Werner bleibt als Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien und als Liquidator mit Einzelunterschrift im Handelsregister eingetragen.]. [Brodard, Pierre, von Alterswil, in Beckenried, wurde irrtümlich zweimal im Handelsregister eingetragen, weshalb ein Eintrag gelöscht wird. Brodard, Pierre bleibt als Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien im Handelsregister eingetragen.]
Numero di pubblicazione: 3689479, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Evalor AG Vermögensverwaltung & Beratung, in Zug, CHE-106.026.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2016, Publ. 3253901).
Firma neu:
Evalor AG Vermögensverwaltung & Beratung in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Evalor Corporation Asset Management & Consulting in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.07.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Werner, von Schangnau, in Baar, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5494908, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
yellowshark international AG, in Alpnach, CH-140.3.003.416-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2009, S. 14, Publ. 4990170).
Statutenänderung:
3.02.2010.
Firma neu:
yellowshark services AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Durchführung und Vermittlung von Geschäften im Consulting-, Treuhand-, Finanz-, Informatik-, Event-, Immobilien- und Investmentbereich;
Handel mit sowie den Import und Export von Waren aller Art;
Kauf, Verkauf, Verwaltung von Immobilien und Grundstücken und Halten von Beteiligungen. Ferner erbringt die Gesellschaft Informatikdienstleistungen, insbesondere den Betrieb ausgelagerter Geschäftsprozesse unter Einsatz von Informationstechnologien, einschliesslich der Entwicklung von Software. Nebenzwecke gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imfeld, David, von Lungern, in Rothenburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Werner, von Schangnau, in Allenwinden (Baar), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchbinder, Dr. Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in La Tour-de-Peilz, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.