Informazioni su Peter Gerber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Gerber
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Gerber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3650903, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Carnosa AG, in Langenthal, CHE-113.926.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2017, Publ. 3293073).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kyburz, Hans-Heinrich, von Erlinsbach (AG), in Murgenthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glanzmann, Rudolf, von Hasle bei Burgdorf, in Rafz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschumi, Martin, von Wolfisberg, in Rupperswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Birrer, Heinrich, von Luthern, in Nottwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Peter, von Langnau im Emmental, in Blonay, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glanzmann, Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2340067, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Räss Fleischtrocknerei AG, in Steg-Hohtenn, CHE-108.752.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2011, Publ. 6220184).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Ulrich, von Langnau im Emmental, in Villeneuve (VD), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Strebel, Jean-Pierre, von Lausanne, in Prilly, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegrist, Alain, von Vevey, in Veytaux, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO SA (CH-550.0.049.632-9), in Epalinges, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Peter, von Langnau im Emmental, in Blonay, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Saint-Légier-La Chiésaz, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschumi, Martin, von Wolfisberg, in Rupperswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2027836, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Ympalax GmbH, in Sempach, Import, Export von und Handel mit Lebensmitteln, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 18.11.1999, S. 7838).
Statutenänderung:
4.12.2003.
Stammkapital neu:
CHF 60'000.-- [bisher: CHF 30'000.--]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, Jörg, von Böttstein, in Gunzwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--];
Gerber, Peter, von Langnau im Emmental, in Blonay, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: in St-Légier-La Chiésaz, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--];
Kraus, Marcel, von Thalwil, in Thalwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.